屆次 |
姓名 |
任期 |
01 |
永江仟 |
1943年4月1日〜1945年4月1日 |
02 |
孫水波 |
1945年4月4日〜1946年9月30日 |
03 |
翁錫平 |
1946年9月30日〜1947年9月3日 |
04 |
陳成章 |
1947年9月3日〜1951年7月7日 |
05 |
簡慶瑞 |
1951年7月7日〜1962年4月1日 |
06 |
楊惠昭 |
1962年6月23日〜1970年1月1日 |
07 |
陳允成 |
1970年1月1日〜1978年8月1日 |
08 |
許永賢 |
1978年9月6日〜1985年3月7日 |
09 |
賴宗寶 |
1985年3月7日〜1994年3月1日 |
10 |
劉金志 |
1994年8月18日〜2001年8月1日 |
11 |
呂德雄 |
2001年8月1日〜2004年8月1日 |
12 |
楊石成 |
2004年8月1日〜2010年8月1日 |
13 |
周憲徵 |
2010年8月1日〜2017年8月1日 |
14 |
邱鈺清 |
2017年8月1日〜迄今 |